Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Didrik Nørgaard | 30.07.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Damgaard Pedersen | 06.03.2007 | 30.07.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karoline Briand Spodsberg | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Skousen Hansen | 05.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Houlind | 05.10.2007 | formand |
Chris Didrik Nørgaard | 06.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Omar Ahmad Marzouk | 05.10.2007 | 23.12.2016 | bestyrelsesmedlem |