Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2010-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 fjernes Bestyrelse: Benny Ole Grath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-28 fjernes Direktion: Benny Ole Grath (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-28 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pennehave 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pennehave 15, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2004-10-01)
Den 2006-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, administrere og sælge fast ejendom samt investering i obligationer, aktier og pantebreve. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-23 tilføjes Navne: PENNEHAVE EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-22 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET BRØNDBYVESTERVEJ 62 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 1 medlem af bestyrelsen med en direktør, eller en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-06-23 tilføjes Vedtægter: 2006-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-17 fjernes Binavne: EJENDOMSSELSKABET "LYSTOFTE PARK" A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pennehave 15, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2004-10-01)
Den 2004-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 3, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-25 tilføjes Bestyrelse: Henning Kastel (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-10-25 fjernes Bestyrelse: Erik Ringvad Bøje (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Jerichow (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Stener (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-28 tilføjes Bestyrelse: Erik Ringvad Bøje (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-08 fjernes Bestyrelse: Erik Hasselkjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Direktion: Steffen Lauge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-08 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Revisor: E.H. AF 1993 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-06 fjernes Bestyrelse: Frode Poul Lorentz Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.615.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Mølle Vej 3, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1960-11-02 tilføjes Bestyrelse: Frode Poul Lorentz Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Binavne: EJENDOMSSELSKABET "LYSTOFTE PARK" A/S, EJENDOMSAKTIESELSKABET BRØNDBYVESTERVEJ 62, EJENDOMSAKTIESELSKABET "LYSTOFTE PARK", DERES SOMMERGRUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Direktion: Steffen Lauge Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1960-11-02 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET BRØNDBYVESTERVEJ 62 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1960-11-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Revisor: E.H. AF 1993 A/S, PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1960-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)