Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2016-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: KOKKENHAVN ApS. (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Notem ApS. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: The Footprint Firm Holding ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: The Footprint Firm Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Footprint Firm Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2022-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS. (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere anparter i BeckSöndergaard Holding ApS, CVR-nr. 32 33 82 32 og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-01 tilføjes Vedtægter: 2014-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-16)
Den 2013-07-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2013-05-31 tilføjes Legale ejere: Anna Søndergaard (offentliggjort 2017-08-06)
Den 2013-05-31 tilføjes Reelle ejere: Anna Søndergaard (offentliggjort 2017-08-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-06 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 26, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2011-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-01-23)
Den 2008-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-01-23)
Den 2008-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 20, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: anna@becksondergaard.com (offentliggjort 2008-05-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 20, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 tilføjes Direktion: Anna Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Navne: ANNA SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)