Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2007-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAMSØ REDNINGSKORPS HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 tilføjes Vedtægter: 2017-03-16 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-16 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Revisor: Statsaut. Revisor P. F. Madsen v/ Peder Frøjk Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Reelle ejere: Søren Peter Kjeldahl (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2007-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordby Kirkevej 4, 8305 Samsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-05 tilføjes Direktion: Søren Peter Kjeldahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Legale ejere: Søren Peter Kjeldahl (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2007-03-05 tilføjes Navne: SØREN PETER KJELDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-03-05 tilføjes Revisor: Statsaut. Revisor P. F. Madsen v/ Peder Frøjk Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Stiftere: Søren Peter Kjeldahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Vedtægter: 2007-03-05 (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-05)
Den 2007-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)