Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2007-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVERO A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2022-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møltoftvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Møltoftvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møltoftvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: Karsten Brink Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er ej at eje anparter og aktier samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Brink Dalsgaard (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2007-02-01 tilføjes Navne: COMBI SOUND HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-16)
Den 2007-02-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Brink Dalsgaard (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2007-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Stiftere: Karsten Brink Dalsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Vedtægter: 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-16)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)