Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Bihl | 15.08.2017 | 22.10.2019 | direktør |
Johnny Bihl | 15.08.2017 | 28.08.2018 | direktør |
Mogens Poul Zinck | 05.05.2008 | 15.08.2017 | direktør |
Thomas Nitz | 12.11.2007 | 05.05.2008 | direktør |
Hans Henrik Palm | 28.02.2007 | 12.11.2007 | direktør |
Jesper Gam | 28.02.2007 | 12.11.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Trabjerg | 30.12.2010 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thornemann Grundholm | 30.12.2010 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 30.12.2010 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bo Visti Kristoffersen | 30.12.2010 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Fisker | 30.12.2010 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Trabjerg | 05.05.2008 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Michael Thornemann Grundholm | 05.05.2008 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 05.05.2008 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 05.05.2008 | 27.05.2009 | formand |
Bo Visti Kristoffersen | 12.11.2007 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Fisker | 12.11.2007 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Knud Schulz | 12.11.2007 | 15.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nitz | 12.11.2007 | 05.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bent Roland Nielsen | 12.11.2007 | 05.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Palm | 28.02.2007 | 12.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kruse Eriksen | 28.02.2007 | 12.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gam | 28.02.2007 | 12.11.2007 | bestyrelsesmedlem |