Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-02 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Legale ejere: Morten Hvam Jensen (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Navne: HVAM JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Stiftere: Morten Hvam Jensen (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Morten Hvam Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Revisor: MN Regnskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Direktion: Morten Hvam Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2007-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-02 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Legale ejere: Morten Hvam Jensen (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Navne: HVAM JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-02 tilføjes Stiftere: Morten Hvam Jensen (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Vedtægter: 2007-03-02 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2007-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lillelundvej VVS A/S. (offentliggjort 2016-03-05)