Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
xbrl | Direktion | Navne | Formål | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 48, 6091 Bjert (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 40, 6091 Bjert (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2007-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KYED BYG ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2007-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KYED EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2024-07-23 tilføjes Vedtægter: 2024-07-23 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 fjernes Direktion: Brian Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skartved 40, 6091 Bjert (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-09 tilføjes Navne: ApS af 10/2 2024 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 fjernes Navne: Lejarbejdsplatform ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-09 tilføjes Vedtægter: 2024-02-09 (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-07-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 tilføjes Direktion: Brian Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje udstyr og materiel, forestå administration heraf samt andre efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-21 tilføjes Navne: Lejarbejdsplatform ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-03-20 fjernes Navne: JOACHIM KYED HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-03-21 tilføjes Vedtægter: 2023-03-21 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Legale ejere: Kyed Invest ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-15 fjernes Legale ejere: Joachim Kyed Thomsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2015-06-25 fjernes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2011-06-30 tilføjes Revisor: KROGH & THOMSEN I/S (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-05 tilføjes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevænget 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Direktion: Joachim Kyed Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Legale ejere: Joachim Kyed Thomsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2007-02-23 tilføjes Navne: JOACHIM KYED HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2007-02-23 tilføjes Reelle ejere: Joachim Kyed Thomsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2007-02-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Stiftere: Joachim Kyed Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2007-02-23 tilføjes Vedtægter: 2007-02-23 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)