Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2015-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-21 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Legale ejere: Mikael Bo Nørskov, Johan Kristian Jensen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Navne: BLYTÆKKERVEJ 5 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Stiftere: Mikael Bo Nørskov, Johan Kristian Jensen, Christian Peder Bach Pedersen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Mikael Bo Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2012-02-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2012-02-22 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Legale ejere: Mikael Bo Nørskov, Johan Kristian Jensen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Vedtægter: 2010-03-08 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-01-21 fjernes Direktion: Christian Peder Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Direktion: Christian Peder Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-21 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Navne: BLYTÆKKERVEJ 5 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Stiftere: Mikael Bo Nørskov, Johan Kristian Jensen, Christian Peder Bach Pedersen (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2007-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: VIA AF 1 FEBRUAR 2015 A/S. (offentliggjort 2016-03-04)