Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel |
Den 2015-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Bestyrelse: Anke Hennings (formand) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Direktion: Anke Hennings (direktør) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Legale ejere: Claus Rickmer Erck Rickmers, Broszehl & Brugmann HGZ GbR (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Navne: HGZ Hansa Gewerbe Zentrum ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Stiftere: SCHAUMANN NORTHERN GERMANY ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-06-22 tilføjes Navne: HGZ Hansa Gewerbe Zentrum ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-06-21 fjernes Navne: SCHAUMANN HAMBURG ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-22 tilføjes Vedtægter: 2015-06-22 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: Claus Rickmer Erck Rickmers, Broszehl & Brugmann HGZ GbR (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-05-19 fjernes Legale ejere: SNG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Bestyrelse: Anke Hennings (formand) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-03-31 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-31 tilføjes Direktion: Anke Hennings (direktør) (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-03-31 fjernes Direktion: Kim Lautrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering i fast ejendom eller selskaber, der ejer fast ejendom. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2014-09-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-09-09 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Legale ejere: SNG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-04-12 fjernes Bestyrelse: Klaus Landstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 145.000,00 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2010-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 tilføjes Bestyrelse: Klaus Landstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-14 fjernes Bestyrelse: Kim Lautrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Bestyrelse: Mogens Kornbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Bestyrelse: Mogens Kornbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Halberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Direktion: Kim Lautrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2007-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Navne: SCHAUMANN HAMBURG ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Stiftere: SCHAUMANN NORTHERN GERMANY ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-25)