Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-12 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Navne: TAC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Stiftere: CPH CONSULTING ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-31)
Den 2015-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-31)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Camilla Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-04-18 tilføjes Direktion: Camilla Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-04-18 fjernes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, markedsføring , handel, investeringer og herudover efter ledelsens opfattelse beskæftiget virksomhed. (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2014-04-18 tilføjes Navne: TAC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2014-04-17 fjernes Navne: LAC SANTE ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2014-04-18 tilføjes Vedtægter: 2014-04-18 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2011-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2007-08-07)
Den 2008-08-21 tilføjes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-21 fjernes Direktion: Torben Ellert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2007-08-07)
Den 2007-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblestien 2, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblestien 2, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-12 tilføjes Direktion: Torben Ellert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-12 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Navne: LAC SANTE ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2007-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Stiftere: CPH CONSULTING ApS (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)