Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Navne: AMICORP DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Bestyrelse: Margaret Ilse Sankatsing Sjak-Shie (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Matthijs Bogers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed, yde konsulentrådgivning, administration og management m.v., samt erhverve og besidde kapitalandele i danske og udenlandske selskaber, samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil efter bestyrelsens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Vedtægter: 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-18 tilføjes Bestyrelse: Matthijs Bogers (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 fjernes Bestyrelse: Xander Richard Maria Arts (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2007-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 tilføjes Bestyrelse: Xander Richard Maria Arts (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Direktion: Matthijs Bogers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2007-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 67.200,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Navne: AMICORP DENMARK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)