Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Hvidhvask | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Tegningsregel | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 tilføjes Binavne: TO-BE ApS, TO BE CONTINUED ApS, TO BE ApS (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-13 tilføjes Vedtægter: 2021-07-13 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2010-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S WÜRZBURG. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Geskevej 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geskevej 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: js@ideapoint.dk (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: js@fam-sondrup.dk (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-21 tilføjes Navne: IDEAPOINT ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-20 fjernes Navne: SONDRUP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-21 tilføjes Vedtægter: 2016-04-21 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-20 fjernes Direktion: Anja Krogh Sondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2010-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Geskevej 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2010-01-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2010-01-27 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: js@fam-sondrup.dk (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2009-05-18 tilføjes Direktion: Anja Krogh Sondrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med fokus på strategi og forretningsudvikling. (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2009-05-18 tilføjes Navne: SONDRUP MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2009-05-17 fjernes Navne: BIS-ART ApS (offentliggjort 2007-02-27)
Den 2009-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Vedtægter: 2009-05-18 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2009-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geskevej 38, 9000 Aalborg (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2009-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-05-29)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-01-15 tilføjes Legale ejere: TAS HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-01-15 tilføjes Reelle ejere: Jørn Sondrup (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Navne: BIS-ART ApS (offentliggjort 2007-02-27)
Den 2007-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2007-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2007-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2007-02-27 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Stiftere: Anja Krogh Sondrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-27)
Den 2007-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)