Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: obc@a-advokater.dk (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2012-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Låsby Invest ApS. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Ole Bjørn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-01 fjernes Direktion: Kresten Juhl Finnemann Viuff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: L & C Administration ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Bjørn Christensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Vedtægter: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2011-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongebrogade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebrogade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Direktion: Kresten Juhl Finnemann Viuff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Navne: SEEST BOLIGBYG ApS (offentliggjort 2007-02-27)
Den 2007-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Stiftere: L & C Administration ApS, HOLDINGSELSKABET KOLDING HUSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-27)
Den 2007-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)