Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Bro Alle 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Bestyrelse: Grethe Gaare Lonie (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Direktion: Verner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: hocbo@hocbo.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Navne: PROFBOARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Stiftere: GGL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Bro Alle 4, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søparken 13, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2007-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 13, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Bestyrelse: Grethe Gaare Lonie (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Direktion: Verner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og handel samt dermed beslægtet virksomhed, herunder virksomhed med produktion, handel, import/eksport af skærebrætter og køkkenudstyr. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (offentliggjort 2007-04-16)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hocbo@hocbo.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Navne: PROFBOARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Revisor: KAPPELSKOV REVISION. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Stiftere: GGL INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Vedtægter: 2007-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)