Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RYTGER ApS. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2017-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rytger Ejendom ApS. (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2018-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Veloconcept Cycling ApS. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rytger Tømrer og Snedker ApS. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2023-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYTGER ApS. (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2024-08-07 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-08-06 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 11, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Broparken 11, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-10-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-07 fjernes Revisor: Revisor Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Revisor: Revisor Karl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-14)
Den 2007-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broparken 11, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2007-02-09 tilføjes Direktion: Kurt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Legale ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2007-02-09 tilføjes Navne: RYTGER HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Reelle ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-09 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Stiftere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Vedtægter: 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)