Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ADNUVÓ A/S. (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ADNUVÓ A/S. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 41, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Christian Orry Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Legale ejere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Navne: DUSKSTORM ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Reelle ejere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Stiftere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 41, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 41, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-05-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-05-02 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-04-11 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-12-11 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-27 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2014-02-27 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårds Allé 41, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2007-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Hjorts Vej 14, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Hjorts Vej 14, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Direktion: Christian Orry Andersen (direktion) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og rådgivende virksomhed samt som holdingselskab eje aktier/anparter i datterselskaber (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Legale ejere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Navne: DUSKSTORM ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Stiftere: Christian Orry Andersen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Vedtægter: 2007-01-29 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)