Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: RENT A COW ApS. (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kulbyvej 20, 4270 Høng (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-21 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Legale ejere: Jan Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Navne: JAN C. SKOV TRANSPORT ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Reelle ejere: Jan Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Stiftere: Pernille Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-02 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-04-13 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-09 fjernes Direktion: Jan Skov (direktion) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-07 tilføjes Legale ejere: Jan Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-03-07 tilføjes Reelle ejere: Jan Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-27 fjernes Legale ejere: Pernille Skov (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: Dansk Center Revision v/ registreret revisor Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulbyvej 20, 4270 Høng (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 14, 4270 Høng (offentliggjort 2008-08-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-26 tilføjes Direktion: Jan Skov (direktion) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2011-07-26 fjernes Direktion: Pernille Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 14, 4270 Høng (offentliggjort 2008-08-21)
Den 2008-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedevej 14, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: Dansk Center Revision v/ registreret revisor Per Ole Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-12-03 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-11 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-27 tilføjes Legale ejere: Pernille Skov (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 14, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Direktion: Pernille Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-21 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Navne: JAN C. SKOV TRANSPORT ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Stiftere: Pernille Skov (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2007-02-21 tilføjes Vedtægter: 2007-02-21 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2007-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)