Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BROS WINE ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: BROS WINE ApS. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BROS WINE ApS. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanevej 13, 6720 Fanø (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kdi-energy@live.com (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-15 tilføjes Vedtægter: 2018-06-15 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2016-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2014-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 111, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2014-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovduevej 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovduevej 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2013-06-07 tilføjes Direktion: Kim Diederichsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-07 fjernes Direktion: Bjarne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forretningsudvikling, investering i fast ejendom, værdi-papirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens valg (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-07 tilføjes Vedtægter: 2013-06-07 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2013-06-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-09 tilføjes Direktion: Bjarne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-09 fjernes Bestyrelse: Niels Stie Kaalund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 10, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-02-01)
Den 2010-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 12, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dokken 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dokken 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 tilføjes Bestyrelse: Niels Stie Kaalund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-20 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2007-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Legale ejere: Kim Diederichsen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2007-02-20 tilføjes Navne: DIEDERICHSEN INVEST ApS (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2007-02-20 tilføjes Reelle ejere: Kim Diederichsen (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2007-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Stiftere: Kim Diederichsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-21)
Den 2007-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)