Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Gades Vej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-29 fjernes Navne: CLAUS M. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Stiftere: Claus Mikael Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Direktion: Claus Mikael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2009-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Gades Vej 5, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstersgade 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Vedtægter: 2009-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstersgade 4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: Claus Mikael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Navne: CLAUS M. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Stiftere: Claus Mikael Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)