Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Formål | Interessenter | Revisor |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXIII (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXIII (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Hjemmeside: www.schoupartners.dk (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Hjemmeside: www.schoupartners.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: abs@schoupartners.dk (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: abs@schoupartners.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Legale ejere: Niels Jørgen Hansen, HEJ-Lud Invest ApS, Poul Frits Bruun Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Erik Bjarne Bruun Ludvigsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Niels Jørgen Hansen, Poul Frits Bruun Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Erik Bjarne Bruun Ludvigsen, HEJ-Lud Invest ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Navne: K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Hansen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Niels Jørgen Hansen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: HEJ-Lud Invest ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Jens Peder Bruun Ludvigsen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: abs@schoupartners.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: sak@schoupartners.dk (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Allé 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Hjemmeside: www.schoupartners.dk (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peder Bruun Ludvigsen, Niels Jørgen Hansen, Poul Frits Bruun Ludvigsen, Jørgen Bruun Ludvigsen, Erik Bjarne Bruun Ludvigsen (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørgen Hansen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 100, 5690 Tommerup (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sak@schoupartners.dk (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2015-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2014-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-28 tilføjes Direktion: EJENDOMSSELSKABET POTSDAM & GROßBURGWEDEL ApS (direktør) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2009-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i ejendomme. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-05-28 tilføjes Vedtægter: 2009-05-28 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-08-20 tilføjes Navne: K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2008-08-19 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXIII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-15 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET POTSDAM & GROßBURGWEDEL ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2007-10-14 fjernes Interessenter: HN INVEST TYSKLAND 1 A/S (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Binavne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXIII (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Interessenter: HN INVEST TYSKLAND 1 A/S (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-02-13 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST LXIII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)