Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 fjernes Reelle ejere: Peter Fjordbach (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2018-05-09 fjernes Reelle ejere: Olga Konstantinovna Nielsen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-05-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-03-29 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-27 tilføjes Legale ejere: EURO INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2013-08-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nielsen, Olga Konstantinovna Nielsen, Peter Fjordbach, John Wittenbjerg Therkildsen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-25 tilføjes Direktion: Ole Werner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 fjernes Direktion: Ole Nicolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 10, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2011-07-04)
Den 2009-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af handels- og servicevirksomhed . (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Vedtægter: 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrikstadvej 12 a., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2008-03-03)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrikstadvej 12 a., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2008-03-03)
Den 2008-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 50, 9490 Pandrup (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bleggravsvej 50, 9490 Pandrup (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 tilføjes Direktion: Ole Nicolaj Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-19 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-19 tilføjes Navne: TOP VIKARSERVICE ApS (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 fjernes Navne: VICH 9554 ApS (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-06-19 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2007-06-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9554 ApS (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)