Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Legale ejere: BIOPHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Navne: LINDFORCH INVEST I ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad, Henrik Lasse Lindblad (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Legale ejere: BIOPHARMA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-03-09 fjernes Legale ejere: DKA CONSULT ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-10 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad, Henrik Lasse Lindblad (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2013-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2013-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-08)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2012-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2012-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2012-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2012-02-02 tilføjes Vedtægter: 2012-02-02 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2012-01-27 tilføjes Legale ejere: DKA CONSULT ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2010-09-24 tilføjes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2010-09-24 fjernes Direktion: Tom Glæsner Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-11 fjernes Direktion: Kenneth Marmetschke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 153, 2830 Virum (offentliggjort 2007-03-07)
Den 2007-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Direktion: Kenneth Marmetschke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-13 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-28 tilføjes Navne: LINDFORCH INVEST I ApS (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-27 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5634 (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-02-13 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5634 (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-02-28 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-24)