Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Navne | Kontaktoplysninger | Bibranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2011-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KF EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aktiv Helse Studio ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTRUM FITNESS ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2017-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Fair Fitness G4 ApS. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ferie Fitness Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ferie Fitness ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fair Fitness G4 ApS. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fodbygårdsvej 16, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Indre Vordingborgvej 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-13 tilføjes Vedtægter: 2020-08-13 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: DESTINY HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-15 fjernes Navne: KURT FELDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indre Vordingborgvej 15, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Danasvej 9, 4293 Dianalund (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kurtfeldborg@gmail.com (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danasvej 9, 4293 Dianalund (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2015-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørntvedvej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-01 tilføjes Bibranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2010-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 164.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-04 tilføjes Vedtægter: 2010-08-04 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørntvedvej 17, 4295 Stenlille (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2007-02-19 tilføjes Direktion: Mikas Feldborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Legale ejere: Mikas Feldborg (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Navne: KURT FELDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Reelle ejere: Mikas Feldborg (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2007-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2007-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2007-02-19 tilføjes Stiftere: Mikas Feldborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-19)
Den 2007-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)