Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KOP GROUP ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOP GROUP ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 51, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgårdsvej 22, 1., 5200 Odense V (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: farnholdt@gmail.com (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-16 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgårdsvej 22, 1., 5200 Odense V (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2007-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 32, 2. tv., 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 32, 2. tv., 5200 Odense V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Direktion: Mads Østergaard Strømvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Legale ejere: Mads Østergaard Strømvig (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2007-02-15 tilføjes Navne: DYRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-17)
Den 2007-02-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Østergaard Strømvig (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Stiftere: Mads Østergaard Strømvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-17)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)