Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Hempel Barkholt | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gert Olsen | 29.08.2024 | formand |
Martin Hempel Barkholt | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Barkholt | 11.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Hempel Barkholt | 15.04.2024 | 28.08.2024 | formand |
Anders Mikael Kold | 22.02.2024 | 15.04.2024 | formand |
Charlotte Hempel Barkholt | 22.02.2024 | 14.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hempel Barkholt | 31.05.2023 | 21.02.2024 | formand |
Torben Nørgaard Hansen | 29.03.2023 | 22.05.2023 | formand |
Rolf Øjvind Fogh Larsen | 13.11.2018 | 24.02.2023 | formand |
Kristian Frederik Barkholt | 29.03.2017 | 13.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hempel Barkholt | 24.06.2015 | 30.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Øjvind Fogh Larsen | 24.06.2015 | 29.03.2017 | formand |
Jesper Bank | 15.06.2014 | 01.06.2015 | formand |
Lone Hamann | 11.01.2011 | 25.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hempel Barkholt | 11.01.2011 | 15.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kronborg | 11.01.2011 | 15.06.2014 | formand |
John Christensen | 11.01.2011 | 28.05.2013 | bestyrelsesmedlem |