Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FARNHOLDT I/S. (offentliggjort 2010-02-03)
Den 2014-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOP GROUP ApS. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevangsvej 3, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Direktion: Rune Østergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Legale ejere: Rune Østergaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-02-15 tilføjes Navne: BRANGSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-15)
Den 2007-02-15 tilføjes Reelle ejere: Rune Østergaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revisor: REVIFYN ApS, REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Stiftere: Rune Østergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-15)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)