Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snavevej 37, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Snavevej 37, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2007-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMA MADSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2020-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Byggeselskabet Nordfyn ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snavevej 37, 5471 Søndersø (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Snavevej 37, 5471 Søndersø (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-19 tilføjes Direktion: Kirsten Duedal Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab, besidde fast ejendom samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 tilføjes Vedtægter: 2007-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snavevej 37, 5471 Søndersø (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2007-02-15 tilføjes Direktion: Ulrik Emdal Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Legale ejere: Ulrik Emdal Madsen (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2007-02-15 tilføjes Navne: UEM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-15)
Den 2007-02-15 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Emdal Madsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-15 tilføjes Revisor: UNIK-REVISION, OTTERUP REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Stiftere: Ulrik Emdal Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-13)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)