Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Interessenter: SKIBDAN LXI ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Navne: K/S DANSKIB 61 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-05-06 fjernes Bestyrelse: Allan Munk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2012-04-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe og drive skibe. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2012-04-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af komplementaren. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2012-04-25 tilføjes Vedtægter: 2012-04-25 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2011-02-09 tilføjes Bestyrelse: Fritz Larsen (formand) (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2011-02-09 fjernes Bestyrelse: Mogens Stig Buschard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-04-24 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2010-04-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-03 tilføjes Bestyrelse: Ejner Kiel Bonderup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 fjernes Bestyrelse: Jens Ditlev Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Ditlev Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-27 fjernes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-10-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2007-11-21)
Den 2007-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Interessenter: SKIBDAN LXI ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-02-15 tilføjes Navne: K/S DANSKIB 61 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Bestyrelse: Katja Gindrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2007-01-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-13)