Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Direktion | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2007-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S BETZELSSTRASSE, MAINZ. (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-04-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Henrik Wulff Jørgensen (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Søren Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Reelle ejere: Folmer Risager (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Bjarne Gier (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-06-14 tilføjes Direktion: Folmer Risager (direktør) (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-14 fjernes Direktion: Leif Blåsvær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 1550 København V (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Folmer Risager (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 fjernes Direktion: Lars Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Poul Christensen (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-09-03 tilføjes Direktion: Lars Bo Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-03 fjernes Direktion: Ole Martin Pilgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-18 tilføjes Legale ejere: Katja Nielsen (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2008-03-12 tilføjes Legale ejere: Henrik Wulff Jørgensen, Lisbeth Helene Lund (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2008-03-11 tilføjes Legale ejere: Joan Laurberg Mathiassen, Leif Blåsvær, Søren Bjerregaard (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2008-03-07 tilføjes Legale ejere: Bjarne Gier (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2008-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S HN Ejendomsinvest LXII og varetage ledelsen af dette selskab, herunder ejendomsadministration. Komplementarselskabet må ikke administrere afskrivningsberettiget fast ejendom for andre end K/S HN Ejendomsinvest LXII. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BETZELSSTRASSE, MAINZ ApS (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2008-03-02 fjernes Navne: HN INVEST LXII ApS (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2008-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Vedtægter: 2008-03-03 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Direktion: Karsten Amstrup Tingleff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-25 fjernes Direktion: Kenneth Veiling Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Binavne: HN INVEST LXII ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Direktion: Kenneth Veiling Johansson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Navne: HN INVEST LXII ApS (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-02-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2007-02-13 tilføjes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)