Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-03 tilføjes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-03 fjernes Bestyrelse: Eva Steen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K (offentliggjort 2013-05-24)
Den 2013-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 2., 1110 København K (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2012-06-13 tilføjes Legale ejere: John Kirketerp Jensen (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2012-06-13 tilføjes Reelle ejere: John Kirketerp Jensen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2010-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 2., 1110 København K (offentliggjort 2011-01-12)
Den 2010-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-21 tilføjes Bestyrelse: Eva Steen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed gennem et tysk GmbH og Co. KG ved køb og udlejning af ejendommene beliggende: Rudower STrasse 90-94, Berlin, Tyskland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Vedtægter: 2010-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-27 fjernes Bestyrelse: Bjørn Carsten Skouenby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET RUDOWER STRASSE 90-94, BERLIN (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-02-14 tilføjes Navne: K/S RUDOWER STRASSE 90-94, BERLIN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-24 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Carsten Skouenby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-24 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)