Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSINVESTERINGSSELSKABET KARLSTAD BYMIDTE A/S. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-09-06 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 19, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødhusvej 201, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-06-19 tilføjes Direktion: Martin Klarborg Bach Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-19 fjernes Direktion: Kristian Johannes Bach Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-05-16)
Den 2007-02-27 tilføjes Legale ejere: KLARBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2007-02-27 tilføjes Reelle ejere: Mathias Klarborg Bach Jensen, Mads Klarborg Bach Jensen, Martin Klarborg Bach Jensen, Kristian Johannes Bach Jensen, Etly Klarborg Jensen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2007-02-27 fjernes Reelle ejere: Mathias Klarborg Bach Jensen, Mads Klarborg Bach Jensen, Martin Klarborg Bach Jensen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2007-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødhusvej 201, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2007-02-09 tilføjes Direktion: Kristian Johannes Bach Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af entreprenørvirksomhed, håndværk og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-05-16)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Navne: BACH ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-09 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2007-02-09 tilføjes Stiftere: KLARBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Vedtægter: 2007-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)