Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marie Tranholm Olesen | 01.01.2013 | 24.05.2016 | bestyrelse |
Thomas Spieler | 08.06.2010 | 31.12.2012 | bestyrelse |
Bo Løth Jørgensen | 12.02.2007 | 24.05.2016 | bestyrelse |
Gunnar Topstad | 12.02.2007 | 31.12.2012 | bestyrelse |
Henrik Jørgensen | 12.02.2007 | 08.06.2010 | bestyrelse |