Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havelundsvej 49, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Interessenter: Jan Haugaard Sørensen, Allan Haugaard Sørensen (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: Ejendommen Bredgade 36 v/Allan Haugaard Sørensen og Jan Haugaard Sørensen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Haugaard Sørensen, Allan Haugaard Sørensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)