Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S OSBOURNE STREET. (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Frits Tordrup (formand) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-16 fjernes Bestyrelse: Peder Holm (formand) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-16 tilføjes Vedtægter: 2024-04-16 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: K/S OSBOURNE STREET (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Vivi Teisbæk (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-12-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2012-07-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2012-07-12 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virkosmhed ved investering i en erhvervsejendom beliggende Osbourne Street, Hull, England. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Vedtægter: 2011-03-10 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2011-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2009-10-08)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2009-10-08)
Den 2009-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2008-07-21)
Den 2008-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-02 tilføjes Bestyrelse: Peder Holm (formand) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2008-04-02 fjernes Bestyrelse: Birgitte Gurli Aaslyng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Legale ejere: Ulrik Højbjerre (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-30 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-28 tilføjes Legale ejere: Peder Holm, Michael Frits Tordrup (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-21 tilføjes Legale ejere: Martin Jæger (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-20 tilføjes Legale ejere: Jan Demant Asmussen, Mads Lundberg, Arnt Gustafsson (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Vivi Teisbæk, Per Høeg (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-15 tilføjes Navne: K/S OSBOURNE STREET (offentliggjort 2007-12-14)
Den 2007-11-14 fjernes Navne: K/S VICH 9415 PROJEKT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Gurli Aaslyng (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 tilføjes Interessenter: ApS OSBOURNE STREET KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-02-08 tilføjes Navne: K/S VICH 9415 PROJEKT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-08 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)