Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Storage & Logistics A/S. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 25, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Binavne: Skandjuice & Food Denmark A/S (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-12 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: michael@skandjuice.dk (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: MBRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Navne: Storage & Logistics A/S (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Michael Posborg Brandt, Michael Posborg Brandt (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Stiftere: Donald Skogh (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-24 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-25 fjernes Bestyrelse: Michael Posborg Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-02 fjernes Bestyrelse: Torben Primdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-25 fjernes Direktion: Michael Posborg Brandt (direktion) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-25 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 Statstidende Dekret
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Legale ejere: MBRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Storage & Logistics A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: MBRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Posborg Brandt (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-04-29 fjernes Reelle ejere: Michael Posborg Brandt (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Bestyrelse: Torben Primdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-01-31 fjernes Bestyrelse: Donald Skogh (formand) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: MBRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: JO Consulting AB, Tibbling Invest AB, Arrival AB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: MBRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Posborg Brandt, Michael Posborg Brandt (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2019-01-31 fjernes Reelle ejere: Arthur Donald Victor Skogh (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Vedtægter: 2019-01-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-20 tilføjes Binavne: Skandjuice & Food Denmark A/S (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-02-19 fjernes Binavne: STORAGE & LOGISTICS A/S (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Navne: Storage & Logistics A/S (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2018-02-19 fjernes Navne: SKANDJUICE & FOOD DENMARK A/S (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: Arrival AB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2016-09-20 fjernes Legale ejere: Donald Skogh (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@skandjuice.dk (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: Tibbling Invest AB (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grossist eller handelsvirksomhed samt 3. parts logistik eller virksomhed relateret hertil. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2013-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Diretøren og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-03-06 tilføjes Vedtægter: 2013-03-06 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Legale ejere: Storage & Logistics A/S (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2011-09-15 tilføjes Legale ejere: Donald Skogh, MBRANDT HOLDING ApS, JO Consulting AB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2011-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2011-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-01 tilføjes Bestyrelse: Johan Sundberg (næstformand) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2007-07-01 fjernes Bestyrelse: Poul Gemzøe-Enemark (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 25, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Bestyrelse: Poul Gemzøe-Enemark (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Binavne: STORAGE & LOGISTICS A/S (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2007-02-12 tilføjes Direktion: Michael Posborg Brandt (direktion) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2007-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-12 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Navne: SKANDJUICE & FOOD DENMARK A/S (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2007-02-12 tilføjes Reelle ejere: Arthur Donald Victor Skogh (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2007-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Stiftere: Donald Skogh (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)