Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 26, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-09 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: michael@goestate.dk (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: MIGR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Navne: MNG INVEST ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Stiftere: MIGR HOLDING ApS, M 100 INVEST ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-31)
Den 2016-01-26 fjernes Direktion: Michael Julius Gravgaard (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-26 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 26, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 25, kl., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@goestate.dk (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2015-06-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-10 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsvej 25, kl., 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2014-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 15, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 15, kl., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2012-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnebakken 43, 2840 Holte (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-25 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebakken 43, 2840 Holte (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfru Dybersvej 6, 8981 Spentrup (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed inden for ejendomme og værdipapirer, drive virksomhed ved køb og salg af automobiler samt drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionsn (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2010-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfru Dybersvej 6, 8981 Spentrup (offentliggjort 2009-08-27)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 2, 4622 Havdrup (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-08-05 fjernes Direktion: Milic Mico Novovic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløkke 2, 4622 Havdrup (offentliggjort 2009-06-03)
Den 2009-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Kysthave 11, 3. mf., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2008-07-11)
Den 2008-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Kysthave 11, 3. mf., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2008-07-11)
Den 2008-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvænget 7, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-11-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-11-29)
Den 2007-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvænget 7, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-02-09 tilføjes Direktion: Milic Mico Novovic (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-09 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Legale ejere: MIGR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Navne: MNG INVEST ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Stiftere: MIGR HOLDING ApS, M 100 INVEST ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2007-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-31)
Den 2012-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ANNISSE NORD ApS. (offentliggjort 2017-02-02)