Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Ib | 02.10.2008 | 17.04.2012 | direktion |
Nicolai Stampe Nielsen | 09.02.2007 | 02.10.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Svanvig | 20.05.2008 | 02.10.2008 | bestyrelse |
Anders Bangsgaard | 16.05.2008 | 20.05.2008 | bestyrelse |
Nicolai Stampe Nielsen | 09.02.2007 | 02.10.2008 | bestyrelse |
Morten Ib | 09.02.2007 | 02.10.2008 | formand |
Linette Hanghøj Møller | 09.02.2007 | 16.05.2008 | bestyrelse |