Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Connie Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Connie Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-16 tilføjes Legale ejere: Connie Jørgensen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2011-03-16 tilføjes Reelle ejere: Connie Jørgensen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2011-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, investering i fast ejendom, værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2011-03-03 tilføjes Vedtægter: 2011-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: Steen Drewsen, BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-05-28 tilføjes Revisor: BBJØRNILD REGNSKAB V/Registreret Revisor Birgitte Bjørnild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: Steen Drewsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 7, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-02 tilføjes Direktion: Connie Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2007-03-02 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-02 tilføjes Navne: CONNIES SÆSON ApS (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2007-03-01 fjernes Navne: VICH 9495 ApS (offentliggjort 2007-02-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Binavne: BRYLLUPS SÆSON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9495 ApS (offentliggjort 2007-02-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)