Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Vahlun Sørensen | 01.11.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Anders Thomsen | 01.01.2022 | 01.03.2024 | direktør |
Henrik Lykke Mose | 22.12.2021 | 02.01.2022 | direktør |
Frank Clausen | 01.05.2019 | 22.12.2021 | direktør |
Søren Traumer Schønnemann | 01.05.2019 | 30.09.2021 | adm. dir |
Michael Worziger Petersen | 26.06.2013 | 01.05.2019 | adm. dir |
Maths Ivar Waxin | 14.03.2012 | 26.06.2013 | adm. dir |
Lars Baun | 09.01.2007 | 14.03.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Geilager Hansen | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjørk Kristin Paamand Olsen | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nils Johan Jonsson | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Neuberg | 01.01.2023 | formand |
Kurt Vahlun Sørensen | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Anders Thomsen | 26.06.2023 | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Christian Axelsson | 08.06.2022 | 01.01.2023 | formand |
Thomas Andersen Thrane | 31.05.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Eva Linnéa Anderberg | 18.10.2021 | 24.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Åsa Wikensten | 11.01.2021 | 08.06.2022 | formand |
Sophie Reinius | 03.12.2019 | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Traumer Schønnemann | 01.05.2019 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Gunnar Bertman | 04.01.2018 | 11.01.2021 | formand |
Jacob Bryde Christensen | 04.01.2018 | 03.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Hans Erik Kristiansson | 08.09.2017 | 04.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Juan Carlos Vallejo Perez | 21.12.2016 | 04.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Tollsten | 14.12.2015 | 21.12.2016 | formand |
Philip Gunnarsson Carlsson | 24.09.2013 | 08.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Aaby Smith | 24.09.2013 | 14.12.2015 | formand |
Michael Worziger Petersen | 15.06.2012 | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Maths Ivar Waxin | 14.03.2012 | 24.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Karl Anders Andersson | 14.03.2012 | 09.09.2013 | formand |
Thomas Roger Wunger | 14.03.2012 | 15.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kastensson | 12.07.2011 | 14.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baun | 08.01.2008 | 14.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Dekinder | 08.01.2008 | 12.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kastensson | 08.01.2008 | 21.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Roger Wunger | 20.12.2007 | 08.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baun | 09.01.2007 | 20.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Marius Marcus Renne | 09.01.2007 | 20.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Albert Cornelis Geurtsen | 09.01.2007 | 20.12.2007 | bestyrelsesmedlem |