Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 131.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-04-27)
Den 2007-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gruts Alle 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og investering foruden al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2015-11-01)
Den 2007-01-29 tilføjes Navne: JFJ INVEST ApS (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-01-29 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Stiftere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Vedtægter: 2007-01-29 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)