Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEJTECH A/S. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2015-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEJDAHL EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2015-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thorvaldsensvej 3 ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OB Montering ApS. (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2017-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Seniorcampus ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Seniorcampus ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2022-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANIRO A/S. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: L.A. REVISION ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 161, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 161, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 161, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kistrupvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 tilføjes Revisor: L.A. REVISION ApS (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2016-06-17 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-06-01 fjernes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kistrupvej 3, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 134, 7840 Højslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-25 tilføjes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-07 tilføjes Legale ejere: René Mejdahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2007-02-06 tilføjes Legale ejere: René Mejdahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2007-02-06 fjernes Legale ejere: René Mejdahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2007-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 134, 7840 Højslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-06 tilføjes Direktion: René Mejdahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i datterselskaber, hvis formål er at drive produktionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Navne: MEJDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-02-06 tilføjes Reelle ejere: René Mejdahl Pedersen (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2007-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-02-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Stiftere: René Mejdahl Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Vedtægter: 2007-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)