Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Formål | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Donatzky Jensen (formand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 fjernes Bestyrelse: Pernille Lykke Christoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-30 fjernes Bestyrelse: Birger Arp-Hansen (formand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 tilføjes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-05-31 fjernes Direktion: Pernille Lykke Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Donatzky Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (næstformand) (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-12 tilføjes Bestyrelse: Jakob Mark Thorsen (næstformand) (offentliggjort 2023-11-12)
Den 2023-01-12 tilføjes Direktion: Pernille Lykke Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-01-12 fjernes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-09 tilføjes Legale ejere: B. Arp-Hansen Holding A/S (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-07-08 fjernes Legale ejere: B. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-07-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom. Selskabet kan tillige besidde kapitalandele i andre virksomheder, der driver tilsvarende aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2010-10-29 tilføjes Vedtægter: 2010-10-29 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedal 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Direktion: Birger Arp-Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2007-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Legale ejere: B. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2007-01-30 tilføjes Navne: B. ARP-HANSEN EJENDOMSSELSKAB 2 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-01-30 tilføjes Reelle ejere: Birger Arp-Hansen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-01-30 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-30 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2007-01-30 tilføjes Stiftere: B. Arp-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)