Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 7, 2. 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 7, 2. 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2009-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WWC ApS. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 7, 2. 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. Selskabet må indgå spekulationsprægede forretning, herunder gearede investeringer i værdipapirer, handel med valuta, derivater og andre lignende forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Vedtægter: 2008-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 29, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2007-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: Joan Thorsted Thulesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Henrik Broksø Thulesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Navne: TTH ApS (offentliggjort 2007-04-26)
Den 2007-04-23 fjernes Navne: HBTH INVEST III ApS (offentliggjort 2007-02-02)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Direktion: Henrik Broksø Thulesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Legale ejere: Thomas Thulesen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2007-01-26 tilføjes Navne: HBTH INVEST III ApS (offentliggjort 2007-02-02)
Den 2007-01-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Thulesen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2007-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-26 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Stiftere: WWC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-02)
Den 2007-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)