Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 fjernes Navne: EAST ESTATE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Stiftere: Rimas Grigalatis, LEARNING LAB HOLDING ApS, Jens Lind-Winther, Flemming Ulrich Bøgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Bestyrelse: Rimas Grigalatis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Direktion: Jens Lind-Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, bygge-, entreprise-, investerings- og salgsvirksomhed, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Vedtægter: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksbakken 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksbakken 23, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Bestyrelse: Brian Ploug Gjerstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Direktion: Jens Lind-Winther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Navne: EAST ESTATE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Stiftere: Rimas Grigalatis, LEARNING LAB HOLDING ApS, Jens Lind-Winther, Flemming Ulrich Bøgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)