Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bundgaard | 10.10.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Boisen | 15.01.2007 | 10.10.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Bernt Sanders | 10.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Boisen | 10.10.2022 | formand |
Søren Christensen | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bernt Sanders | 10.08.2007 | 09.10.2022 | formand |
Kim Boisen | 15.01.2007 | 09.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Robert Nielsen | 15.01.2007 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Kjærsgaard | 15.01.2007 | 10.08.2007 | formand |