Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cato Peter Meulengracht Barslund | 20.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Calum | 06.01.2014 | 20.06.2022 | direktør |
Jesper Korsbæk Jensen | 06.01.2014 | 20.06.2022 | direktør |
Mark Robert Nykjær-Fisher | 13.02.2012 | 06.01.2014 | adm. dir |
Finn Raj Hansen Taul | 31.05.2010 | 13.02.2012 | direktør |
Jan Matthiesen | 21.07.2008 | 31.05.2010 | adm. dir |
Tinna Rask Tveit | 31.01.2007 | 21.07.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Calum | 06.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Robert Nykjær-Fisher | 13.02.2012 | 06.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Raaschou | 31.05.2010 | 06.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Finn Raj Hansen Taul | 31.05.2010 | 13.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Margrete Monir Gorgy | 25.11.2008 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jan Matthiesen | 21.07.2008 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Villy Birger Rasmussen | 21.07.2008 | 25.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Enan Raouf El-Galaly | 31.01.2007 | 06.01.2014 | formand |
Tinna Rask Tveit | 31.01.2007 | 21.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Pia Klitten Sørensen | 31.01.2007 | 21.07.2008 | bestyrelsesmedlem |