Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Voigt Bertelsen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-09 fjernes Reelle ejere: Knut Ingemar Olsson (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-08 fjernes Reelle ejere: Peter Voigt Bertelsen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejendomme samt enhver aktivitet i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Vedtægter: 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Jan Ahm Heiss (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 3, 8860 Ulstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-31 tilføjes Direktion: Jan Ahm Heiss (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-26)
Den 2007-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Legale ejere: GLOBAL STOLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2007-01-31 tilføjes Navne: GLOBAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-31 tilføjes Reelle ejere: Peter Voigt Bertelsen, Knut Ingemar Olsson (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2007-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-31 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Stiftere: GLOBAL STOLE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)