Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MC Invest, Slagelse ApS. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KC Consulting ApS. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Grøn Fokus A/S. (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Golf Centrum ApS. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Golf Centrum ApS. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2017-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Golf Centrum - Web IVS. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Golf Centrum - Web IVS. (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2018-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Golf Centrum - Web IVS. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruegade 24, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frankrigsvej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen, Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen, Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-11-18 fjernes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-18 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2015-12-18 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen, Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frankrigsvej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2008-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsøviadukten 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøviadukten 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: 8 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Kenneth René Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i kapitalandele i andre selskaber, værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Legale ejere: Kenneth René Christensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: KRC HOLDING, SLAGELSE ApS (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2006-12-07 tilføjes Reelle ejere: Kenneth René Christensen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen, Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: Kenneth René Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Vedtægter: 2006-12-07 (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)