Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VFACTOR A/S. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2019-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørdrupvej 15, 2. 4., 3060 Espergærde (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-05)
Den 2013-09-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-03-10)
Den 2013-03-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent og uddannelsesvirksomhed, samt investering i selskaber med samme formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 tilføjes Navne: CHARLOTTE ALEXANDRA PEDERSEN ApS (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-10 fjernes Navne: AMAKONE ApS (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2009-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, der på selskabets ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 tilføjes Vedtægter: 2009-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-03-10)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Charlotte Alexandra Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Alexandra Pedersen (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: AMAKONE ApS (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Alexandra Pedersen (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Alexandra Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)